Herr Robert Schwersmann
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Robert Schwersmann |
Geburtsjahr: | 1967 |
Anschrift: | Scheventorf 68 49186 Bad Iburg |
Telefon: | +49/5403780902 |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Robert Schwersmann |
Beruf: | Landwirt |
Partei: | CDU |
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union | Fraktionsvorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | 01.11.2016 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur | Vorsitzende | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Feuerwehr | Stellvertreter | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Stellvertreter | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreter | 04.11.2021 | |
Betriebs- und Finanzausschuss | Stellvertreter | 17.02.2023 | |
Bildungs- und Sozialausschuss | Stellvertretender Vorsitzender | 17.02.2023 | |
Betriebs- und Finanzausschuss | Stellvertretender Vorsitzender | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Stadtrat | Ratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Stadtrat | Ratsmitglied | 04.11.2021 | |
Bildungs- und Sozialausschuss | Ratsmitglied | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Verwaltungsausschuss | Beigeordneter | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Verwaltungsausschuss | 1. Stellv. Vorsitzender | 04.11.2021 |