Herr Matthias Seestern-Pauly, (MdB)
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Matthias Seestern-Pauly |
Geburtsjahr: | 1984 |
Anschrift: | Drostenhof 19 49186 Bad Iburg |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Matthias Seestern-Pauly, (MdB) |
Beruf: | MdB |
Partei: | FDP |
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
FDP / WBG + | Ratsmitglied | 16.02.2023 | |
Freie Demokratische Partei | Fraktionsvorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Freie Demokratische Partei | Fraktionsvorsitzender | 17.10.2017 | 31.10.2021 |
Freie Demokratische Partei | Ratsmitglied | 01.11.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Verwaltungsausschuss | Beigeordneter | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Stadtrat | Ratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 |
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur | Ratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreter | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
Bildungs- und Sozialausschuss | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
Verwaltungsausschuss | Beigeordneter | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
Stadtrat | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreter | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
Bildungs- und Sozialausschuss | Ratsmitglied | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
Verwaltungsausschuss | Beigeordneter | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
Stadtrat | Ratsmitglied | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
Bildungs- und Sozialausschuss | Vorsitzende | 18.10.2017 | |
Stadtrat | Ratsmitglied | 18.10.2017 | |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreter | 18.10.2017 | 03.11.2021 |
Verwaltungsausschuss | Beigeordneter | 18.10.2017 | 03.11.2021 |
Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Stellvertreter | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Verwaltungsausschuss | Stellvertreter | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Stellvertreter | 17.02.2023 | |
Verwaltungsausschuss | Stellvertreter | 17.02.2023 | |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreter | 01.03.2024 |